Renseignements sur Rico Decimo
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rico Decimo
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006065140, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Decimo Immobilien AG, in Rapperswil-Jona, CHE-109.339.468, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2024, Publ. 1006044018).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Decimo, Rico, von Unterengstringen, in Uerikon (Stäfa), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüttimann, Lukas, von Jonen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Rosa, Alessia Martina, italienische Staatsangehörige, in Buttikon SZ (Schübelbach), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rauch, Michelle, von Rapperswil-Jona, in Rüti ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005719240, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Decimo Immobilien AG, in Rapperswil-Jona, CHE-109.339.468, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2022, Publ. 1005476761).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfliger, Urs, von Romoos, in Zollikerberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Decimo, Monika Beatrix, von Unterengstringen und Mosnang, in Uerikon (Stäfa), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wintsch, Markus Johannes, von Opfikon, in Vaduz (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kostikiewicz-Salton, Thomas Stanislaus, von Schaffhausen, in Buttikon SZ (Schübelbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Decimo, Rico, von Unterengstringen, in Uerikon (Stäfa), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4573770, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Geschäftsmietergemeinschaft AlbuVille, bisher in Rapperswil SG, CH-320.6.052.146-0, Verein (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2005, S. 10, Publ. 2934438).
Name neu:
Geschäftsmietergemeinschaft AlbuVille in Liquidation.
Sitz neu:
Rapperswil-Jona. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.05.2007 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoffel, Dr. Philippe, von Visperterminen, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rapperswil SG, Präsident];
Schuler, Christian, von Sattel, in Jona, Vizepräsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Decimo, Rico, von Unterengstringen, in Uerikon (Stäfa), Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier];
Meister, Andrea, von Medel (Lucmagn), in Oberengstringen, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]. [Rapperswil-Jona: behördliche Umbenennung].