Renseignements sur Rita Dean-Heinrichs
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Rita Dean-Heinrichs
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1024349, Registre du commerce Zurich, (20)
ecom 24 Group GmbH, in Zürich, CH-020.4.021.501-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2011, Publ. 6238034).
Statutenänderung:
05.08.2013.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen und die Vermittlung von Dienstleistungen vor allem auf dem Gebiet der Internet-Kommunikation und der elektronischen Medien sowie der Handel mit einschlägigen Produkten direkt sowie auch für Dritte im In- und Ausland..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saegesser, Martin, von Aarwangen, in Surin (TH), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kantorik, Marcel, von Widnau, in Au SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Dean-Heinrichs, Rita, von Hemberg, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 6238034, Registre du commerce Zurich, (20)
ecom 24 Group GmbH, in Kloten, CH-020.4.021.501-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2011, S. 0, Publ. 6141558).
Statutenänderung:
17.06.2011.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Limmattalstrasse 242, 8049 Zürich.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen und die Vermittlung von Dienstleistungen vor allem auf dem Gebiet der Internet-Kommunikation und der elektronischen Medien sowie der Handel mit einschlägigen Produkten direkt sowie auch für Dritte im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann sich auch als Künstleragentur betätigen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haway, Oliver Kim, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kantorik, Marcel, von Widnau, in Au SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Dean-Heinrichs, Rita, von Hemberg, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Saegesser, Martin, von Aarwangen, in Surin (TH), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Weil am Rhein (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].