Renseignements sur Tania De Martin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Tania De Martin
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004536696, Registre du commerce Zurich, (20)
DSwiss AG, in Zürich, CHE-112.888.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2018, Publ. 4260141).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Martin, Tania, von Meilen, in Bonstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petersen, Stinne, dänische Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnheiter, Simone, deutsche Staatsangehörige, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4174761, Registre du commerce Zurich, (20)
DSwiss AG, in Zürich, CHE-112.888.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2017, Publ. 3810651).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolliger, Michael, von Lufingen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Martin, Tania, von Meilen, in Bonstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schriber, Hans, von Schübelbach, in Spreitenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2397992, Registre du commerce Zurich, (20)
invoco Informatik GmbH, in Meilen, CH-020.4.021.829-8, Dienstleistungen und generelle Beratung im Informatikbereich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 15.01.2003, S. 19, Publ. 812494).
Firma neu:
invoco Informatik GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.07.2004 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Martin, Tania, von Meilen, in Meilen, Gesellschafterin, Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin].