Renseignements sur Joost de Bruijn
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Joost de Bruijn
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005907212, Registre du commerce Zurich, (20)
Kuros Biosciences AG, in Schlieren, CHE-104.785.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2023, Publ. 1005864123).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Bruijn, Joost, niederländischer Staatsangehöriger, in Amersfoort (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fair, Christopher Todd, amerikanischer Staatsangehöriger, in Marietta / GA (US), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Musters, Sjoerd, niederländischer Staatsangehöriger, in Breda (NL), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4418243, Registre du commerce Zurich, (20)
Kuros Biosciences AG, in Schlieren, CHE-104.785.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2018, Publ. 4086491).
Statutenänderung:
14.06.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.06.2018 die mit Beschluss vom 06.01.2016 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.05.2017 die Bestimmung der bedingten Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.06.2018 die mit Beschluss vom 22.05.2017 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.05.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cowling, Didier, britischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welten, Harry, von Saanen, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van der Velden, Franciscus Johannes, genannt Frank-Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Echteld (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jamieson, Virginia, britische Staatsangehörige, in Edinburgh (UK), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Blitterswijk, Clemens, niederländischer Staatsangehöriger, in Ruigahuizen (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bruder, Scott P., amerikanischer Staatsangehöriger, in Franklin Lakes NJ / (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hannon, Jason, amerikanischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Itin, Christian Martin, von Arisdorf, in Feldafing (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walker, Oliver, von Bettlach, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Bruijn, Joost, niederländischer Staatsangehöriger, in Amersfoort (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grau, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in München (DE)];
Förster, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4277653, Registre du commerce Zurich, (20)
Kuros Biosurgery AG, in Schlieren, CHE-109.521.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2017, Publ. 3887405).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cohen-Tanugi, Ivan, französischer Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welten, Harry, von Saanen, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Bruijn, Joost, niederländischer Staatsangehöriger, in Amersfoort (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grau, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.