Renseignements sur Andrea Maria Dalbert
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andrea Maria Dalbert
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005170039, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Wettstein & Partner Treuhand AG, in Rapperswil-Jona, CHE-109.664.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2019, Publ. 1004606647).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dalbert, Andrea Maria, von Ilanz/Glion, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3985985, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Wettstein & Partner Treuhand GmbH, in Rapperswil-Jona, CHE-109.664.508, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2017, Publ. 3750167).
Statutenänderung:
22.12.2017.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 15.12.2017 und Bilanz per 30.09.2017 mit Aktiven von CHF 276'208.36 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 132'368.43 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Wettstein & Partner Treuhand AG.
Zweck neu:
Ausüben der Treuhändertätigkeit in allen Bereichen, wie Vermögen, Buchhaltung, Verwaltungen, Revisionen, Unternehmensberatungen, Versicherungsbrokerage, Bankgeschäfte, Handel mit Produkten aller Art, Schulungen, sowie Geschäfte aller Art welche dem Fortbestand der Unternehmung dienen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.12.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregisteramt St. Gallen gestrichenen Tatsachen sowie allfällige frühere Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hauser, Daniel Nadir, von Glarus Nord, in Oetwil am See, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wettstein, Reto, von Herrliberg, in Wagen (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bäretswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Eberhard, Mirco, von Amden, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Dalbert, Andrea Maria, von Ilanz/Glion, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), mit Einzelunterschrift [bisher: von Pfäfers, in Jona (Rapperswil-Jona), Gesellschafterin mit Einzelunterschrift].