Renseignements sur Roman Lukas Dätwiler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roman Lukas Dätwiler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006004344, Registre du commerce Soleure, (241)
WECO Suisse AG, in Walterswil (SO), CHE-106.768.100, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2016, Publ. 3063341).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dätwiler, Ferdinand, von Wettswil am Albis, in Engelberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dätwiler, Roman, von Wettswil am Albis, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wettswil am Albis, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Numéro de publication: HR02-1005184352, Registre du commerce Zoug, (170)
PINKFANTER GmbH, in Zug, CHE-109.656.880, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2019, Publ. 1004714651).
Statutenänderung:
11.05.2021.
Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dätwiler, Roman, von Bözberg und Wettswil am Albis, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dätwiler, Ferdinand, von Bözberg und Wettswil am Albis, in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005050424, Registre du commerce Zoug, (170)
ZS Handels AG, in Zug, CHE-113.568.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2019, Publ. 1004714660).
Statutenänderung:
26.11.2020.
Firma neu:
DD Holding AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(DD Holding SA) (DD Holding Ltd.).
Zweck neu:
Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen in der Schweiz und im Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief/E-Mail an die im Aktienbuch aufgeführten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dätwiler, Ferdinand, von Wettswil am Albis, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dätwiler, Roman Lukas, von Wettswil am Albis, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dätwiler, Dany, von Wettswil am Albis, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bleuer, Daniel, von Biezwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dätwiler, Annabell, deutsche Staatsangehörige, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.