Renseignements sur Shani Curraj
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Shani Curraj
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005322871, Registre du commerce Lucerne, (100)
SHL Designimmobilien GmbH, in Ebikon, CHE-278.653.502, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2017, Publ. 3349013).
Firma neu:
SHL Designimmobilien GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 21.10.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Curraj, Shani, von Ebikon, in Ebikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR01-1004828092, Registre du commerce Lucerne, (100)
SU Ebikon GmbH, in Ebikon, CHE-338.185.174, Sonnhalderain 1b, 6030 Ebikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.02.2020.
Zweck:
Planung und Ausführung von Bauarbeiten aller Art, insbesondere Armierungen sowie Erbringung von Dienstleistungen als Generalunternehmerin;
Beteiligungen;
Aufnahme und Gewährung von Darlehen;
Stellung von Garantien und anderen Sicherheiten sowie Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Immaterialgüterrechten;
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften und Wertschriften.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. Mit Erklärung vom 05.02.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Curraj, Shani, von Ebikon, in Ebikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1004772168, Registre du commerce Lucerne, (100)
VIVET IMMO AG, in Ebikon, CHE-382.886.895, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2019, Publ. 1004662251).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Curraj, Shani, von Ebikon, in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Curraj, Valdete, von Luzern, in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].