Renseignements sur Jean Christophe Crettenand
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jean Christophe Crettenand
Numéro de publication: HR01-1005211719, Registre du commerce Valais, (621)
Fondation Les Moulins de la Fare, à Isérables, CHE-191.591.883, c/o Narcisse Crettenand, Chemin des Comballes 3, 1914 Isérables, fondation (Nouvelle inscription).
Date des actes constitutifs:
15.01.2021. 26.05.2021.
But:
restaurer, remettre en fonction, entretenir les moulins de la Fare sis au Chemin des Comballes 3, à Isérables;
conserver, acquérir les objets, les outils en relation avec les moulins et les céréales;
concevoir et créer autour des moulins et des céréales, des visites, des animations;
recréer la filière du blé au four à pain;
acquérir des bâtiments (raccard, grenier), des terrains (champs pour les céréales), en relation avec les buts de la fondation;
restaurer, entretenir, mettre en valeur le patrimoine de la fondation;
d'une manière générale, participer à l'essor du tourisme à Isérables, y compris créer des gîtes et des chambres d'hôtes;
à cet effet, la fondation pourra recevoir tous dons en espèces ou en nature, tous subsides et tous revenus qui seront affectés aux buts fixés;
tout but lucratif est exclu.
Réserve de modification du but par les fondateurs:
cf. acte de fondation pour les détails.
Personne(s) inscrite(s):
Crettenand, Narcisse Gérard, de Isérables, à Isérables, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Crettenand, Edmond Rudi, de Isérables, à Riddes, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Crettenand, Jean Christophe, de Isérables, à Riddes, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Challandes, Josiane Marie, de Val-de-Ruz, à Saint-Blaise, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Crettenand, Edgard Nicolas, de Isérables, à Sion, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Zufferey, Rita Nelly, de Chippis, à Riddes, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
CEFIMA SA - Fiduciaire de Leytron (CHE-106.993.329), à Leytron, organe de révision.
Numéro de publication: 1298011, Registre du commerce Valais, (621)
RedElec Technologie SA, à Riddes, CHE-113.683.868, société anonyme (No. FOSC 151 du 06.08.2010, p. 13, Publ. 5761164).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Delaloye, Maurice, de Riddes, à Riddes, président, avec signature collective à deux;
Couchepin, Gaspard, de Martigny, à Martigny, vice-président, avec signature collective à deux;
Larpin, Pascal, de Féchy, à Charrat, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Crettenand, Narcisse, de Isérables, à Isérables, président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux];
Vouillamoz, Raymond, de Riddes, à Savièse, vice-président, avec signature collective à deux;
Delessert, Frédéric, de Sion, à Bramois (Sion), administrateur, avec signature collective à deux;
Rouiller-Monay, Stéphane, de Troistorrents, à Collombey-Muraz, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: Rouiller, Stéphane, secrétaire (hors-conseil) sans droit de signature];
Crettenand, Jean Christophe, de Isérables, à Riddes, secrétaire (hors-conseil), sans droit de signature.