Renseignements sur Albert Crausaz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Albert Crausaz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5290716, Registre du commerce Berne, (36)
Parc Technologique de Saint-Imier SA, à Saint-Imier, CH-073.3.015.097-7, société anonyme (No. FOSC 136 du 17.07.2006, p. 5, Publ. 3468942).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bassin, Pierre-Alain, de Saules BE, à Courtelary, vice-président, avec signature collective à deux avec un membre;
Crausaz, Albert, de Auboranges, à La Chaux-de-Fonds, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Frosio, Guido, de Les Bois, à La Chaux-de-Fonds, vice-président, avec signature collective à deux avec un membre;
Droz, Hubert, de Mont-Tramelan, à Courtelary, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Numéro de publication: 4262918, Registre du commerce Berne, (36)
Institut de Transfert Technologique Novatech 'TT-Novatech', in Saint-Imier, CH-073.6.013.760-3, promouvoir le transfert de technologies entre les instituts de formation et de recherche et l'économie etc., association (FOSC no 17 du 25.01.2006, p. 6, publ. 3212082).
Modification des statuts:
25.09.2006.
Nouveau but:
L'association a pour but de promouvoir le transfert de technologies entre les instituts de formation et de recherche et l'économie, ainsi qu'entre les entreprises elles-mêmes;
assurer une fonction d'interface et de consultance technologique au profit des entreprises;
procéder aux recherches et aux développements axés sur la pratique et mettre à disposition de l'économie, les laboratoires de développement, de construction, d'essais et de tests de la Haute Ecole ARC, en accord avec cette dernière;
contribuer au rayonnement général de la Haute Ecole ARC;
favoriser une gestion rationnelle des ressources humaines et matérielles en matière d'innovation et de transfert technologique;
développer et perfectionner la formation continue;
assurer l'information, la documentation et le soutien didactique de ses membres;
collaborer étroitement avec les entreprises privées dans la recherche permanente de leurs intérêts.
L'association développe et entretient des contacts étroits avec:
la Haute Ecole ARC, les autres établissements de formation, de recherche et de développement (en particulier la Haute Ecole Spécialisée HES-BE, la HES de Suisse Occidentale et l'Université de Berne), la Promotion économique cantonale, Juratec SA, les entreprises, les autres organismes intéressés. [Autres modifications des statuts non soumises à publication].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Crausaz, Albert, de Auboranges, à La Chaux-de-Fonds, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Inscription ou modification de personne(s):
Bachelard, Brigitte, de Oppligen, à Berne, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marquis Weible, Fabienne, de Dorénaz, à Neuchâtel, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin].
Numéro de publication: 3468942, Registre du commerce Berne, (36)
Parc Technologique de Saint-Imier SA, à Saint-Imier, CH-073.3.015.097-7, exploitation d'un parc technologique à Saint-Imier, par la mise à disposition de locaux à des instituts de transfert technologique etc., société anonyme (FOSC no 102 du 30.05.2003, p. 3, publ. 1012498).
Personnes et signatures radiées:
Rérat, Jean-Pierre, de Buix, à Sonvilier, vice-président, avec signature collective à deux avec un administrateur;
Bourquin, Dominique, de Savagnier, à Saint-Imier, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Vuilleumier, Pierre-Eric, de Tramelan et La Sagne, à La Chaux-de-Fonds, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personnes:
Bassin, Pierre-Alain, de Saules BE, à Courtelary, vice-président, avec signature collective à deux avec un administrateur;
Chiesa, Nicolas, de Saint-Imier, à Saint-Imier, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Crausaz, Albert, de Auboranges, à La Chaux-de-Fonds, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.