Renseignements sur Joris Costa
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Joris Costa
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3497311, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Kreis AG, in St. Gallen, CHE-107.929.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2016, Publ. 3190289).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Costa, Joris, italienischer Staatsangehöriger, in Oberrieden, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6870622, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Kreis AG, in St. Gallen, CH-320.3.029.710-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2011, Publ. 6291720).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Drecq, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Saint-Cloud (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bösch, Roland, von Sempach, in Sempach, Delegierter des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Costa, Joris, italienischer Staatsangehöriger, in Oberrieden, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hazard, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Sevres (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4669316, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
RisoliX Holding AG, in St. Gallen, CH-320.3.060.434-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2006, S. 13, Publ. 3695016).
Statutenänderung:
22.09.2008. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revit Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Roland, von Sempach, in Sempach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Costa, Joris, italienischer Staatsangehöriger, in Oberrieden, Mitglied, mit Einzelunterschrift.