Renseignements sur Christoph Conradi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christoph Conradi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004712914, Registre du commerce Schwyz, (130)
conradi & partner gmbh, in Wollerau, CHE-265.014.770, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2016, S.0, Publ. 2726257).
Statutenänderung:
03.09.2019.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Hörnliweg 10, 8806 Bäch SZ.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conradi, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Altendorf].
Numéro de publication: HR02-1004682831, Registre du commerce Schwyz, (130)
ARCANUS AG, in Wollerau, CHE-208.875.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2017, Publ. 3645577).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conradi, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3645577, Registre du commerce Schwyz, (130)
ARCANUS AG, in Wollerau, CHE-208.875.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2017, Publ. 3290451).
Statutenänderung:
06.07.2017.
Aktienkapital neu:
CHF 113'300.00 [bisher: CHF 102'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 113'300.00 [bisher: CHF 102'000.00].
Aktien neu:
1'133 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'020 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Allmen, Reto, von Lauterbrunnen, in Ehrendingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Conradi, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Altendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].