Renseignements sur Hans Conrad
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans Conrad
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4151848, Registre du commerce Grisons, (350)
Raiffeisenbank Albula, in Tiefencastel, CH-350.5.000.331-3, Im Sinne des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen Bankgeschäfte in allen bankgemässen Formen zu tätigen. Genossenschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2007, S. 10, Publ. 3751376).
Statutenänderung:
2.06.2007.
Firma neu:
Raiffeisenbank Albula Genossenschaft.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Banca Raiffeisen Alvra societat cooperativa).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Augustin, Aurelio, von Alvaschein, in Mon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ardüser, Franco, von Alvaneu, in Lantsch/Lenz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bossi, Hermann, von Brienz/Brinzauls, in Brienz/Brinzauls, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Casutt, Rinaldo, von St. Martin, in Surava, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Conrad, Hans, von Davos, in Bergün/Bravuogn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hochholdinger, Heinrich, von Winterthur und Filisur, in Filisur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Barandun, Jakob, von Filisur, in Filisur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rosenberger, Hanspeter, von Birmensdorf ZH, in Savognin, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lenz, Felix, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kollegger, Thomas, von Alvaneu, in Alvaneu Dorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Registre du commerce Grisons, (350)
Stiftung der Familie Mario Gregori-Geeser von Bergün, in B e r g ü n / B r a v u o g n, Erstellung und Betrieb eines Altersheimes und/oder von Alters- und Behindertenwohnungen auf der Liegenschaft Parzelle 1105 L+S-Register Bergün, wobei in erster Linie Ortsansässige Aufnahme finden... Stiftung (SHAB Nr. 36 vom 22.02.1993, S. 888).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fisch, Hugo, von Zihlschlacht, in Bergün/Bravuogn, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mettier-Gassmann, Priska, von Langwies, in Bergün/Bravuogn, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frauenfelder, Dr. Erich, von Adlikon, in Bergün/Bravuogn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nicolay-Falett, Ursula, von Bergün/Bravuogn, in Bergün/Bravuogn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conrad, Hans, von Davos, in Stuls (Bergün/Bravuogn) , Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Hans-Rudolf, von Gontenschwil, in Latsch (Bergün/Bravuogn), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alter, Alice Luise (genannt Marie-Luise), von Büren SO, in Bergün/Bravuogn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Däppen-Weibel, Bertha, von Riggisberg, in Bergün/Bravuogn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid- Nicolay, Helena, von Rubigen, in Bergün/Bravuogn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Grisons, (350)
Raiffeisenbank Albula, in T i e f e n c a s t e l, Genossenschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.1999, S. 5350).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oeschger, Urs, von Wil AG, in Filisur, Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balzer, Erwin von Schmitten GR, in Schmitten GR , Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Engler, Leo, von Brienz/Brinzauls, in Surava, Bankleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ardüser, Franco, von Alvaneu, in Lantsch/Lenz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baltermia Peder, Antona, in Salouf, in Salouf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bossi, Hermann, von Brienz/Brinzauls, in Brienz/Brinzauls, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Casutt, Rinaldo, von St .
Martin, in Surava, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Conrad, Hans, von Davos, in Bergün/Bravuogn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hochholdinger, Heinrich, von Winterthur und Filisur, in Filisur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lenz, Felix, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung:
Thomann-Frank, Leo, von Pfäfers, in Parsonz (Riom- Parsonz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spescha, Martin, von Pigniu, in Valbella (Vaz/Obervaz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geronimi-Tiefenthal, Renata, von Alvaneu, in Alvaneu, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hahn, Hanni, von Frutigen, in Bergün/Bravuogn, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Parpan, Gion Giusep, von Vaz/Obervaz, in Lenzerheide/Lai (Vaz/Obervaz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lähner-Kobel , Katharina, von Lauperswil und Zürich, in Riom (Riom-Parsonz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gruber, Johann, von Rossa, in Schmitten GR, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.