Renseignements sur Lukas Condrau
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Lukas Condrau
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005824527, Registre du commerce Zurich, (20)
Wertarbeit GmbH, bisher in Rapperswil-Jona, CHE-247.962.657, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2019, Publ. 1004754464).
Statutenänderung:
14.08.2023.
Sitz neu:
Gossau (ZH).
Domizil neu:
c/o Lukas Condrau, Rebhaldenstrasse 35, 8625 Gossau ZH.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Condrau, Laurenz Anton, von Disentis/Mustér, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Condrau, Claudia, von Disentis/Mustér, in Rapperswil-Jona, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Condrau, Lukas, von Disentis/Mustér, in Gossau (ZH), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Markov, Axinja, deutsche Staatsangehörige, in Gossau (ZH), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004984020, Registre du commerce Zurich, (20)
MTP, Mig-Tig-Plasma AG, in Volketswil, CHE-106.111.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2020, Publ. 1004918400).
Statutenänderung:
08.09.2020.
Sitz neu:
Wetzikon (ZH).
Domizil neu:
Hofstrasse 94b, 8620 Wetzikon ZH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Condrau, Lukas, von Disentis/Mustér, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3387245, Registre du commerce Zurich, (20)
MTP, Mig-Tig-Plasma AG, in Volketswil, CHE-106.111.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2014, Publ. 1807613).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Novak, Philippe, von Péry, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maag, Dr. Gilles, von Herrliberg, in Pirassununga (BR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Condrau, Lukas, von Disentis/Mustér, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Condrau, Claudia, von Disentis/Mustér, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stäfa];
Condrau, Laurenz A., von Disentis/Mustér, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stäfa].