Renseignements sur Ivica Colic
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Ivica Colic
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005827542, Registre du commerce Lucerne, (100)
City Martial Arts GmbH, in Luzern, CHE-443.933.149, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 21.01.2022, Publ. 1005386376).
Firma neu:
City Martial Arts GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(City Martial Arts Sàrl en liquidation) (City Martial Arts Sagl in liquidazione) (City Martial Arts Ltd liab. Co in liquidation).
Weitere Adressen:
c/o Ivica Colic, Stanserstrasse 6, 6362 Stansstad Liquidationsadresse. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 25.08.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Colic, Ivica, slowenischer Staatsangehöriger, in Stansstad, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005707711, Registre du commerce Thurgovie, (440)
GAMMA Pro Mixed Martial Arts, in Bottighofen, CHE-403.047.069, Verein (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2022, Publ. 1005536899).
Statutenänderung:
21.01.2023.
Name neu:
UWMMA / United World Mixed Martial Arts Organization.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Colic, Ivica, slowenischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engelhardt, Alexander, niederländischer Staatsangehöriger, in Uithoorn (NL), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schadyew, Oleg, deutscher Staatsangehöriger, in Dresden (DE), Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Jakub, tschechischer Staatsangehöriger, in Karviná (CZ), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005386376, Registre du commerce Lucerne, (100)
City Martial Arts GmbH, in Luzern, CHE-443.933.149, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005144876).
Domizil neu:
Rankhofstrasse 4, 6006 Luzern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Colic, Ivica, slowenischer Staatsangehöriger, in Stansstad, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Luzern].