Renseignements sur Luigi Jakob Coletti
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Luigi Jakob Coletti
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005233841, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Zahnartztpraxis Coletti AG, in Zunzgen, CHE-162.593.897, Hauptstrasse 23, 4455 Zunzgen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.06.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Zahnarztpraxen, insbesondere Ausführung sämtlicher zahnärztlicher Leistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Vermögenswerte und Liegenschaften kaufen, verwalten und verkaufen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des erloschenen, im Handelsregister nicht eingetragenen, Einzelunternehmens "Zahnarztpraxis Coletti, Gipf-Oberfrick", in Gipf-Oberfrick, gemäss Vertrag vom 10.06.2021 und Übernahmebilanz per 31.12.2020 mit Aktiven von CHF 484'056.50 und Passiven von CHF 19'491.75, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 364'564.75 als Forderung gutgeschrieben werden.
Sacheinlage/Sachübernahme:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des erloschenen, im Handelsregister nicht eingetragenen, Einzelunternehmens "Zahnarztpraxis Coletti, Zunzgen", in Zunzgen, gemäss Vertrag vom 10.06.2021 und Übernahmebilanz per 31.12.2020 mit Aktiven von CHF 366'351.79 und Passiven von CHF 243'162.04, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 23'189.75 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch geführten Adressen oder E-Mail, sofern ihre Adressen bekannt sind, oder durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Coletti, Luigi Jakob, von Tecknau, in Tecknau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stephan Revisions AG (CHE-103.892.287) [ CH-280.3.910.548-5], in Muttenz, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR01-1004712068, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Colsiss Immobilien AG, in Tecknau, CHE-294.237.214, Zelgliweg 5b, 4492 Tecknau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.07.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermietung, bzw. die Verwaltung, die Vermittlung, sowie den Kauf und Verkauf von Liegenschaften und Grundstücken im In- und Ausland. Sie kann Verwaltungs- und Beratungsdienstleistungen im Immobilienbereich erbringen. Sie kann alle mit ihrem Zweck oder der Anlage ihrer Mittel direkt oder indirekt in Verbindung stehenden Geschäfte vornehmen, ihrer Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen und gleiche oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich daran beteiligen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann in der Schweiz oder im Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Aktien:
12'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Einladungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die der Gesellschaft bekanntgegebenen und im Aktienbuch vermerkten Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 05.07.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Coletti-Börlin, Maja, von Tecknau, in Tecknau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Coletti, Luigi, von Tecknau, in Tecknau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.