Renseignements sur Grégory Clivaz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Grégory Clivaz
Numéro de publication: HR02-1005866037, Registre du commerce Valais, (626)
Lizerne et Morge SA, à Sion, CHE-105.842.567, société anonyme (No. FOSC 32 du 15.02.2023, Publ. 1005679422).
Modification des statuts:
25.08.2023.
Nouvelle traduction de la raison:
(Lizerne et Morge AG) (Lizerne et Morge Ltd).
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par écrit (lettre) ou par voie électronique (fax ou email) ou, si l'adresse d'un actionnaire n'est pas connue, par insertion dans la FOSC. Clause d'arbitrage;
pour les détails, voir les statuts.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Clivaz, Grégory, de Crans-Montana, à Sion, avec procuration collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Berclaz, Marc André, de Crans-Montana, à Sierre, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: Berclaz, Marc-André, administrateur, sans droit de signature];
Maret, Stéphane René, de Val de Bagnes, à Fully, administrateur, sans droit de signature;
Léger, Eric, de Savièse, à Sion, avec procuration collective à deux. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numéro de publication: HR02-1005193285, Registre du commerce Valais, (626)
Lizerne et Morge SA, à Sion, CHE-105.842.567, société anonyme (No. FOSC 140 du 23.07.2019, Publ. 1004682487).
Modification des statuts:
27.08.2020.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par lettre recommandée.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Antille, Nicolas, de Sierre et Anniviers, à Veyras, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Chappot , Florian, de Charrat, à Sion, administrateur, sans droit de signature;
Perraudin, Maurice, de Bagnes, à Saint-Léonard, avec procuration collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Marra, Sylvia, de Martigny, à Martigny, vice-présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Zermatt, administratrice, sans droit de signature];
Berclaz, Marc-André, de Crans-Montana, à Sierre, administrateur, sans droit de signature;
Volpi Fournier, Marylène, de Mont-Noble, à Sion, administratrice, sans droit de signature;
Clivaz, Grégory, de Crans-Montana, à Sion, avec procuration collective à deux. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].