Renseignements sur Léo Clavien
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Léo Clavien
Numéro de publication: HR02-1005803837, Registre du commerce Valais, (626)
FPS Sàrl, à Sion, CHE-103.795.187, société à responsabilité limitée (No. FOSC 155 du 13.08.2009, p.21, Publ. 5195680).
Nouvelle adresse:
Route de la Temporie 4, 1962 Pont-de-la-Morge (Sion).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Clavien, Léo, de Sion, à Sion, gérant et président, avec signature individuelle;
Clavien, Madeleine, de Sion, à Sion, associée, sans droit de signature, pour 33 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Clavien, Jean-Yves, de Sion, à Conthey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 56 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 27 parts sociales de CHF 1'000.00];
Mattar, Dominique Colette, de Sion, à Sion, associé, sans droit de signature, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004556951, Registre du commerce Valais, (626)
Frutonic SA, à Sion, CHE-104.931.487, société anonyme (No. FOSC 206 du 24.10.2011, Publ. 6387802).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Clavien, Léo, de Sion, à Sion, administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux, avec signature collective à deux;
Alpes Audit SA (CH-621.3.002.899-8), à Martigny, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Clavien, Jean-Yves, de Sion, à Conthey, président, avec signature individuelle [précédemment: à Sion, président, avec signature collective à deux];
Clavien, Alain , de Sion, à Lausanne, administrateur, sans droit de signature;
FIDUCIAIRE GEFIMA SA (CHE-102.375.090), à Sion, organe de révision.
Numéro de publication: 6611020, Registre du commerce Valais, (626)
Fondation bourgeoisiale Georges de Kalbermatten, à Sion, CH-626.7.002.856-4, fondation (No. FOSC 31 du 14.02.2012, p. 0, Publ. 6549674).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Clavien, Léo, de Sion, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux avec le secrétaire;
Allet, Jacques, de Sion, à Sion, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
de Kalbermatten, Anne-Marie, de Sion, à Sion, présidente, avec signature collective à deux [précédemment: présidente avec signature collective à deux avec le secrétaire];
Elsig, Charles-Alexandre, de Sion, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux;
Schmid, Carole, de Sion, à Sion, membre, sans droit de signature.