Renseignements sur Christian Eberhard Claus
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian Eberhard Claus
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005350945, Registre du commerce Glaris
Tarkett Schweiz AG, in Glarus, CHE-115.493.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2021, Publ. 1005220141).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Claus, Christian Eberhard, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siurkus, Stasys, litauischer Staatsangehöriger, in Stara Wies (PL), Präsident, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Höbel, Tilo, deutscher Staatsangehöriger, in Wissen (DE), Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Selbach (DE), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005220141, Registre du commerce Glaris
Tarkett Schweiz AG, in Glarus, CHE-115.493.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2021, Publ. 1005169705). [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründerin vom 10.03.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barthélémy, Fabrice Dominique Robert, französischer Staatsangehöriger, in Versailles (FR), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Mochmann, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Oberstenfeld (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Claus, Christian Eberhard, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mannheim (DE), Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Unirevisa Beratungs- und Verwaltungs AG (CHE-107.925.299), in Glarus, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4023133, Registre du commerce Glaris, (160)
Tarkett Schweiz AG, in Glarus, CHE-115.493.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2017, Publ. 3769753).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stanek, Wieslaw Roman, polnischer Staatsangehöriger, in Krakow (PL), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Claus, Christian Eberhard, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.