Renseignements sur Christopher Richard Clarke
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christopher Richard Clarke
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1667117, Registre du commerce Berne, (36)
Garage Clarke AG, in Wimmis, CHE-101.913.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2013, Publ. 992085).
Domizil neu:
Herrenmattestrasse 1A, 3752 Wimmis, [behördliche Umadressierung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clarke, Christopher Richard, von Blumenstein, in Uttigen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6780080, Registre du commerce Berne, (36)
Garage Strauss AG, in Wimmis, CH-092.3.000.471-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2011, Publ. 6299556).
Statutenänderung:
17.07.2012.
Firma neu:
Garage Clarke AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clarke, Christopher Richard, von Blumenstein, in Uttigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Clarke, Christopher];
Scheidegger, Ulrich Jakob, von Trub, in Schwarzenegg (Unterlangenegg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Scheidegger, Ulrich].
Numéro de publication: 6257278, Registre du commerce Berne, (36)
Garage Strauss AG, in Wimmis, CH-092.3.000.471-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2011, S. 0, Publ. 6211670).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strauss, Ernst, von Oberstocken, in Spiez, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clarke, Christopher, von Blumenstein, in Uttigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheidegger, Ulrich, von Trub, in Schwarzenegg (Oberlangenegg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böhlen, Fritz, von Amsoldingen, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Dreyer, Rolf, von Trub, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Gerber, Urs, von Röthenbach im Emmental, in Weissenburg (Därstetten), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.