Renseignements sur Roland Chuard
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roland Chuard
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4554622, Registre du commerce Zurich, (20)
Twinair SA, bisher in Lausanne, CH-550.0.092.792-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 03.04.2008, S. 15, Publ. 4412736).
Gründungsstatuten:
26.07.1978.
Statutenänderung:
18.03.2008.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Cherstrasse 4, 8152 Glattbrugg.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Verfolgung von aeronautischen Aktivitäten, und zwar: Luftfahrttransport von Personen und Gütern sowie aeronautische Arbeiten, Ankauf, Verkauf, Herstellung, Reparatur von aeronautischem Material jeglicher Natur und jeglichen luftfahrtdienlichen Materials;
Ausbildung von Piloten, Mechanikern und jeglichen aeronautischen Personals. Ein weiterer Zweck der Gesellschaft ist die Vertretung von Schweizer und ausländischen Handelsgesellschaften.
Die Gesellschaft kann:
finanzielle, kommerzielle oder industrielle Tätigkeiten sowie Immobilien- oder Mobiliargeschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Bezug stehen;
Filialen oder Tochtergesellschaften in der Schweiz oder im Ausland gründen;
sich an allen Gesellschaften beteiligen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Bezug stehen;
Darlehen oder Garantien an Aktionäre oder Dritte gewähren, falls dies im Interesse des Gesellschaftszwecks ist.
Aktienkapital:
CHF 750'000.00.
Liberierung:
CHF 750'000.00.
Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'500.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wallen, Thomas, schwedischer Staatsangehöriger, in Enkoping (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Loefstrand, Kjell, schwedischer Staatsangehöriger, in Vasteras (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Chuard, Roland, von Avenches, in Attalens, Mitglied des Verwaltungsrates und Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Carrupt, Richard, von Chamoson, in Prangins, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ducret, Jean-Luc, von Chardonne, in Chardonne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiduconsult Golay SA (CH-550.0.171.293-4), in Lausanne, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bugmann, Daniel, von Zürich, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Kopp, Hugo, von Wiedlisbach, in Unterbözberg, Mitglied des Verwaltungsrates und Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Wiesner, Georg, von Basel, in Embrach, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frick, Markus, von Sennwald, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treureva AG (CH-020.3.926.720-2), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3611002, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
FARNAIR Switzerland AG, in Basel, CH-270.3.001.715-2, Lufttransporte usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2006, S. 6, Publ. 3236704).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chuard, Roland, von Avenches, in Attalens, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Millioud, Cédric, von Penthéréaz, in Möhlin, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Kaiseraugst].
Numéro de publication: 2932624, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Vorsorgestiftung FARNAIR Switzerland, in Basel, CH-270.7.002.823-9, Stiftung (SHAB Nr. 179 vom 18.09.2003, S. 5, Publ. 1176846).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Benjamin, von Basel und Wengi, in Gelterkinden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chuard, Roland, von Avenches, in Attalens, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lasagni, Claudio, von Basel, in Schönenbuch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Millioud, Cédric, von Penthéréaz, in Möhlin, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boulay, Janine, französische Staatsangehörige, in Kappelen (FR), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Naas, Béatrice, französische Staatsangehörige, in Huningue (FR), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.