Renseignements sur William James Graburn Christensen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour William James Graburn Christensen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005635686, Registre du commerce Schwyz, (130)
Innovationsstiftung der Schwyzer Kantonalbank, in Schwyz, CHE-113.181.704, Stiftung (SHAB Nr. 70 vom 13.04.2021, Publ. 1005147615).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christensen, William James Graburn, von Thun, in Freienbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wullschleger, Urs Peter, von Vordemwald, in Arth, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005613214, Registre du commerce Argovie, (400)
Jeld-Wen Schweiz AG, in Bremgarten (AG), CHE-113.039.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2021, Publ. 1005316593).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guernsey, David Richard, amerikanischer Staatsangehöriger, in Solihull (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oxnard, Lisa Marie, britische Staatsangehörige, in Gotham (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christensen, William James Graburn, von Thun, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoyle, Jeremy Stephen, britischer Staatsangehöriger, in Staffs (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004500480, Registre du commerce Schwyz, (130)
Bogey Holding AG, in Freienbach, CHE-443.167.857, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2018, Publ. 4028867).
Firma neu:
Bogey Holding AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.09.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christensen, William, von Thun, in Freienbach, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].