Renseignements sur Werner Christen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Werner Christen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005762915, Registre du commerce Argovie, (400)
Rössli Rothrist AG, in Rothrist, CHE-100.977.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, Publ. 4151851).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Werner, von Wynigen, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2616234, Registre du commerce Argovie, (400)
Stiftung zur Förderung der Fachhochschule Aargau für Technik, Wirtschaft und Gestaltung, Direktionsbereich Technik, Windisch, in Windisch, CH-400.7.918.003-5, Unterstützung der höheren technischen Lehranstalt Brugg/Windisch in Erfüllung ihrer Aufgaben, Stiftung (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2000, S. 5530).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abderhalden, Herbert, von Wattwil, in Rothrist, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Max, von Zeihen, in Gipf-Oberfrick, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oehninger, Hans, von Zürich und Zell ZH, in Aarau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sandmeier, Peter, von Staufen, in Staufen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spillmann, Walter, von Windisch, in Windisch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bohren, Dr. Eduard, von Grindelwald, in Windisch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Christen, Werner, von Wynigen, in Rothrist, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Deubelbeiss, Adolf, von Holderbank AG, in Hausen AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kauer, Carlos, von Trachselwald, in Buchs AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spinnler, Daniel, von Liestal, in Remigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christener, Prof. Jürg, von Bowil und Zäziwil, in Uster, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dätwyler, Urs, von Unterentfelden, in Brittnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fetz, Linus, von Domat/Ems, in Niederlenz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haslimeier, Roger, von Remetschwil, in Hausen AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Merz, Hansjörg, von Beinwil am See, in Gretzenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rüti, Willi, von Amlikon-Bissegg, in Oberrohrdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheiwiler, Hanspeter, von Hauptwil-Gottshaus, in Windisch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stein, Christian, von Jona, in Seengen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Küpfer, Dr. Urs, von Worb, in Buchs AG, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Benglen].
Registre du commerce Argovie, (400)
Christen Sidler Weber AG Architekten + Planer, in Baden, Betrieb eines Architektur- und Planungsbüros, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2001, S. 1868).
Statutenänderung:
20.11.2001.
Firma neu:
Sidler Architekten AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Werner, von Wynigen, in Rothrist, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Gretz Treuhand AG, in Rothrist, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sidler, René, von Root, in Lengnau AG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Devima Treuhand Debabe, in Wettingen, Revisionsstelle.