Renseignements sur Marcel Alois Christen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Marcel Alois Christen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1510629, Registre du commerce Argovie, (400)
Wilerhof AG, in Würenlingen, CHE-481.441.976, c/o taro architekten würenlingen ag, Wiesenstrasse 18, 5303 Würenlingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.05.2014.
Zweck:
Planung und Realisierung von Neu- und Umbauten, Verwaltung, Vermietung, Erwerb, Verkauf und Vermittlung von Liegenschaften und sämtliche mit einem Immobiliengeschäft zusammenhängende Tätigkeiten;
kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern oder verwalten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens taro architekten Marcel Christen (CHE-103.512.917), in Würenlingen, gemäss Vertrag vom 09.05.2014 und Übernahmebilanz per 31.12.2013 mit Aktiven von CHF 359'841.99 und Passiven von CHF 353'966.76 zum Preis von CHF 5'875.23.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 09.05.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Christen, Marcel, von Oberdorf NW, in Mettauertal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 934087, Registre du commerce Argovie, (400)
Fritech Immobilien AG, in Frick, CHE-101.628.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2010, S. 2, Publ. 5508636). [Gemeindefusionen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälti, Hans, von Rüderswil, in Bözberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Unterbözberg];
Christen, Marcel, von Oberdorf NW, in Mettauertal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wil AG].
Numéro de publication: 4889064, Registre du commerce Argovie, (400)
Orat GmbH, in Wohlen AG, CH-400.4.017.166-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 28.06.2000, S. 4365).
Statutenänderung:
09.09.2008.
Sitz neu:
Würenlingen.
Domizil neu:
Wiesenstrasse 18, 5303 Würenlingen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 09.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirz, Edgar, von Dürrenäsch, in Wohlen AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
taro architekten würenlingen ag (400.3.024.572-3), in Würenlingen, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Müller, Peter, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Christen, Marcel, von Oberdorf NW, in Wil AG, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].