Renseignements sur Claude Marcel Chèvre
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Claude Marcel Chèvre
Numéro de publication: HR01-1005610478, Registre du commerce Jura, (670)
CMC Foncière SA, à Val Terbi, CHE-272.558.992, Zone industrielle La Romaine 2, 2824 Vicques, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
03.10.2022.
But:
Achat, construction, vente, échange, possession, aménagement, gérance et exploitation de terrains et d'immeubles de toutes natures. La société peut exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle en rapport direct ou indirect avec son but;
créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger;
participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue ou fusionner avec de telles entreprises;
accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts;
faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
10'000 actions nominatives de CHF 10.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par lettre ou par courriel.
Restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts. Selon déclaration du 03.10.2022, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Chèvre, Claude Marcel, de Mettembert, à Vicques (Val Terbi), président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Calderoli, Hubert Jean Pierre, ressortissant français, à Strasbourg (FR), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Chèvre, Cédric Germain, de Mettembert, à Vicques (Val Terbi), membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
Metzger, Philippe Jean-Pierre, ressortissant français, à Delémont, membre du conseil d'administration, sans droit de signature.
Numéro de publication: HR02-1004990727, Registre du commerce Jura, (670)
Cepim SA, à Delémont, CHE-106.476.821, société anonyme (No. FOSC 232 du 29.11.2019, Publ. 1004771736).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chèvre, Claude, de Mettembert, à Vicques, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Bron, Grégory Jean-François, de Val Terbi, à Bassecourt (Haute-Sorne), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 4045669, Registre du commerce Jura, (670)
3A Holding (Les Amis et Associés d'Acrotec) SA, à Develier, CHE-302.704.645, société anonyme (No. FOSC 225 du 20.11.2017, Publ. 3880173).
Modification des statuts:
02.02.2018.
Nouvelle raison sociale:
J2PM Holding SA.
Nouveau siège:
Montfaucon.
Nouvelle adresse:
Pré-Petitjean 58, 2362 Montfaucon.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Calderoli, Hubert Jean Pierre, ressortissant français, à Strasbourg (FR), membre, avec signature individuelle;
Chèvre, Claude, de Mettembert, à Vicques (Val Terbi), membre, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Büchler, Frédéric Guy, de Le Noirmont, à Montfaucon, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.