Renseignements sur Gion Rest Caprez
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Gion Rest Caprez
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004771928, Registre du commerce Zurich, (20)
Liberty Mutual lnsurance Europe SE, Leudelange, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CHE-112.450.474, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2019, Publ. 1004619569).
Hauptsitz in:
Leudelange (LU).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böni, Felix, von Amden, in Erlenbach (ZH), Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift];
Caprez, Gion, von Trin, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hefel, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kammermann, Christoph, von Willisau, in Küttigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3151845, Registre du commerce Zurich, (20)
Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG, in Zürich, CHE-105.833.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2016, Publ. 3043355).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caprez, Gion Rest, von Trin, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Maccaud, Raphaël, von Echallens, in Ecublens FR, mit Kollektivprokura zu zweien;
Seifert, Monika, von Zürich, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schytz, Ulrik, dänischer Staatsangehöriger, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweiger, Monika, von Niederweningen, in Wiesendangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur];
Shea, James, kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Howell, John Inniss, amerikanischer Staatsangehöriger, in Hongkong (HK), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehrli, Nicolas, von Zürich, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Harlacher, René, von Schöfflisdorf, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Criblez, Alain, von Péry, in Bassersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6966136, Registre du commerce Zurich, (20)
Agostini GmbH, in Zürich, CH-020.4.033.703-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2008, S. 36, Publ. 4800754).
Statutenänderung:
27.11.2012.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Agostini LLC) (Agostini Sàrl) (Agostini Sagl).
Stammkapital neu:
CHF 60'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caprez, Gion Rest, von Trin, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Agostini, Rolf Vittorio, von Langnau am Albis, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 600 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].