Renseignements sur Christoph Capelli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christoph Capelli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006116924, Registre du commerce Berne, (36)
Global Telecommunication Service GmbH, in Burgdorf, CHE-109.885.446, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2016, Publ. 2958133).
Erbengemeinschaft Viktor Capelli bestehend aus:
Christoph, Capelli, von Burgdorf, in Kirchberg BE;
Thomas, Capelli, von Burgdorf, in Burgdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Capelli, Viktor, von Burgdorf, in Lyssach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erbengemeinschaft Viktor Capelli, Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00;
Capelli, Christoph, von Burgdorf, in Kirchberg BE, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Alchenflüh (Rüdtligen-Alchenflüh)].
Numéro de publication: 2958133, Registre du commerce Berne, (36)
Global Telecommunication Service GmbH, in Lyss, CHE-109.885.446, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2013, Publ. 7117060).
Statutenänderung:
15.06.2016.
Sitz neu:
Burgdorf.
Domizil neu:
Kirchbergstrasse 105, 3400 Burgdorf.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Reparatur und der allgemeine Unterhalt von Telekommunikations- oder anderen Geräten sowie Logistik und Vertrieb von technischen Produkten im europäischen Markt. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frericks, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Karlstein am Main (D) (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Capelli, Christoph, von Burgdorf, in Alchenflüh (Rüdtligen-Alchenflüh), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Capelli, Viktor, von Burgdorf, in Lyssach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numéro de publication: 4028138, Registre du commerce Berne, (36)
GlobalLink AG, in Lyss, CH-073.3.018.021-7, Grenzstrasse 33, 3250 Lyss, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.06.2007.
Zweck:
Herstellung von Ton- und Bildverbindungen und Datenübermittlung, die Erbringung von entsprechenden Dienstleistungen vorwiegend in den Geschäftsbereichen Events, News, temporäre Verbindungen und Wellenleiterbau sowie die Durchführung von Veranstaltungen. Im Rahmen der erwähnten Kerntätigkeit kann die Gesellschaft mit Waren und Dienstleistungen im In- und Ausland handeln, sie kaufen und vermieten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder vewandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Capelli, Viktor, von Burgdorf, in Lyssach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Capelli, Christoph, von Burgdorf, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaser, Stefan, von Langnau im Emmental, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Global Finance & Management AG, in Ostermundigen, Revisionsstelle.