Renseignements sur Andrea Cannarozzo
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andrea Cannarozzo
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005985705, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Berichtigung des im SHAB Nr. 35 vom 20.02.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 1'069 vom 15.02.2024. Wohlfahrtsfonds der Danfoss AG und der Werner Kuster AG, in Frenkendorf, CHE-109.740.902, Stiftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2024, Publ. 1005965863).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cannarozzo, Andrea, von Zofingen, in Wikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005965863, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Wohlfahrtsfonds der Danfoss AG und der Werner Kuster AG, in Frenkendorf, CHE-109.740.902, Stiftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2018, Publ. 4375301).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cannarozzo, Andrea, von Zofingen, in Wikon, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, André, von Luzern, in Neuenkirch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wirtschafts-Treuhand AG (CHE-101.859.215), in Basel, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4375287, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Danfoss AG, in Frenkendorf, CHE-105.825.190, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2018, Publ. 4050105).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cannarozzo, Andrea, von Zofingen, in Wikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kollmann, Benno, von Entlebuch, in Hochwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Entlebuch und Escholzmatt, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].