Renseignements sur Lorella Callea
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Lorella Callea
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005147605, Registre du commerce Schwyz, (130)
ATA Consulting GmbH, bisher in Zug, CHE-430.552.737, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2020, Publ. 1004814603).
Statutenänderung:
15.02.2021.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
c/o YITreuhand, Chaltenbodenstrasse 6a, 8834 Schindellegi.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Callea, Lorella, italienische Staatsangehörige, in Oberengstringen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gözübüyük, Yusuf, von Volketswil, in Volketswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004947461, Registre du commerce Schwyz, (130)
Green Smart Power GmbH, in Küssnacht (SZ), CHE-279.580.981, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2017, Publ. 3315885).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Callea, Lorella, italienische Staatsangehörige, in Oberengstringen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Titi, Iyad, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1004814603, Registre du commerce Zoug, (170)
ATA Consulting GmbH, in Zug, CHE-430.552.737, c/o IAW Holding AG, Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.01.2020.
Zweck:
Erbringung von Beratungs- und Vermittlungstätigkeiten, insbesondere im Bereich von Geschäftsbeziehungen zwischen der Schweiz und der Türkei;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 14.01.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Yaman, Ayten, türkische Staatsangehörige, in Backnang (DE), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Callea, Lorella, italienische Staatsangehörige, in Oberengstringen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.