Renseignements sur Martin Caduff
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Caduff
Dernières notifications FOSC pour Martin Caduff
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005704374, Registre du commerce Grisons
Treuhand Bezzola + Partner AG, in Zernez, CHE-107.056.491, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2020, Publ. 1004883237).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bezzola, Jachen, von Zernez, in Zernez, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bardill, Beat, von Luzein, in Zizers, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caduff, Martin, von Lumnezia, in Trin, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004883237, Registre du commerce Grisons, (350)
Treuhand Bezzola + Partner AG, in Zernez, CHE-107.056.491, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2018, Publ. 1004491644).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caduff, Martin, von Lumnezia, in Trin, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bardill, Beat, von Luzein, in Zizers, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004816005, Registre du commerce Grisons, (350)
Consulcura AG, in Chur, CHE-102.003.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2009, S.10, Publ. 4850086).
Statutenänderung:
21.01.2020.
Firma neu:
Treuhand Center Beteiligungs AG.
Domizil neu:
Quaderstrasse 8, 7000 Chur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bardill, Beat, von Luzein, in Zizers, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Caduff, Martin, von Lumnezia, in Trin, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.