Renseignements sur Enrico Caccia
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Enrico Caccia
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4405555, Registre du commerce Zurich, (20)
ICS Identcode Systeme AG, in Pfäffikon, CHE-106.002.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2017, Publ. 3866679).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
May, Tobias, von Zürich, in Rüschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cerny, Jiri, von Zürich, in Bäretswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Caccia, Enrico, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3270839, Registre du commerce Zurich, (20)
Verein Werkstätte Drahtzug, in Zürich, CHE-105.834.817, Verein (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2014, Publ. 1802001).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caccia, Enrico, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kawohl, Wolfram, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)];
Campagiorni, Maria, von Lugano, in Fislisbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6002406, Registre du commerce Zurich, (20)
Verein Werkstätte Drahtzug, in Zürich, CH-020.6.900.512-1, Verein (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2009, S. 25, Publ. 5342386).
Statutenänderung:
18.05.2010.
Zweck neu:
Führung einer geschützten Werkstätte sowie einer Tagesstätte für psychisch behinderte Menschen, denen in der geschützten Werkstätte Arbeit und ein Zusatzeinkommen sowie in der Tagesstätte eine Tagesstruktur ermöglicht werden sollen, sowie Betreiben von Wohnmöglichkeiten für behinderte Menschen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Agatha, von Rothenthurm, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bossart, Markus, von Zürich und Knutwil, in Othmarsingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Urs, von Küssnacht SZ, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barozzi, Marco, von Zürich, in Rümlang, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caccia, Enrico, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Graf, Theo, von Oberhallau, in Russikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kawohl, Wolfram, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Lymann, Werner, von Roggwil TG, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Orlandi, Kurt, von Kloten und Bassersdorf, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Reize, Nicole, von St. Gallen und Zürich, in Schwerzenbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sieber, Franz, von Baden und Beinwil SO, in Ehrendingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].