Renseignements sur Claudio Cabalzar
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Claudio Cabalzar
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005226151, Registre du commerce Grisons
Ustria dalla Posta GmbH, in Lumnezia, CHE-115.988.043, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2010, S.9, Publ. 5816234).
Firma neu:
Ustria dalla Posta GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o CC Treuhand GmbH, Chigliver 83, Postfach 24, 7144 Vella. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.06.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cabalzar, Claudio, von Lumnezia, in Lumnezia, Geschäftsführer + Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Ragettli, Gian, von Flims, in Fortuna (ES), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Lumnezia, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Ragettli-Capeder, Priska, von Flims und Ilanz/Glion, in Fortuna (ES), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Flims und Duvin, in Lumnezia].
Numéro de publication: 4299623, Registre du commerce Grisons, (350)
Soller - Partner Electro SA, in Lumnezia, CHE-392.656.405, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2016, Publ. 2990365).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Soller, Kurt, von Egnach, in Vella (Lumnezia), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Cabalzar, Claudio, von Lumnezia, in Lumbrein (Lumnezia), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavegn, Robert, von Lumnezia, in Domat/Ems, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Cavegn-Lechmann, Toja, von Lumnezia, in Domat/Ems, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 2189641, Registre du commerce Grisons, (350)
Soller - Partner Electro SA, in Lumnezia, CHE-392.656.405, Curtgin Risch 81, 7144 Vella, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.05.2015.
Zweck:
Ausführung elektrischer Installationen und Anlagen, von Aufträgen zur Planung, von Solaranlagen, Projektierung und Bauleitung von elektrotechnischen Anlagen und Bauten sowie die Führung eines oder mehrerer Elektrofachgeschäfte;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 160'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 160'000.00.
Aktien:
160 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag mit Inventarliste vom 27.05.2015 diverse Fahrzeuge sowie Elektromaterial, Werkzeugmaschinen, Büromaschinen, EDV und Software, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 6'347.20 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 27.05.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Soller, Kurt, von Egnach, in Vella (Lumnezia), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Cavegn, Robert, von Lumnezia, in Domat/Ems, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cabalzar, Claudio, von Lumnezia, in Lumbrein (Lumnezia), mit Kollektivprokura zu zweien.