Renseignements sur Urs Bussmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Urs Bussmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2164765, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
B-Invest GmbH, in Reinach BL, CHE-109.883.370, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2013, Publ. 7024576).
Statutenänderung:
18.05.2015.
Sitz neu:
Münchenstein.
Domizil neu:
Klusstrasse 26, 4142 Münchenstein.
Zweck neu:
Abwicklung von Finanz-, Versicherungs- und Investitionsgeschäften sowie das Management von Projekten;
kann auch Grundstücke erwerben, Verwaltung und veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen und überhaupt alle kaufmännischen und finanziellen Transaktionen durchführen, sei es auf eigene oder auf fremde Rechnung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birri, Roland, von Muttenz, in Bubendorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00;
Brand, Elisabeth, von Trachselwald und Muri AG, in Oberwil BL, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00;
Märki, Stefan, von Rüfenach, in Therwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00;
Scarpatetti, Reto, von Cunter, in Riehen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bussmann, Urs, von Schübelbach, in Bättwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 169 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Fries, Paul, von Triengen, in Oltingue (FR), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00];
Bussmann, Kevin, von Schübelbach, in Itingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100.00.
Numéro de publication: 4409776, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung für krebskranke Kinder, Regio Basiliensis, in Basel, CH-270.7.000.332-8, Stiftung (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2008, S. 7, Publ. 4395620).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bussmann, Urs, von Schübelbach, in Bättwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3419702, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung für krebskranke Kinder, Regio Basiliensis, in Basel, CH-270.7.000.332-8, Stiftung (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2006, S. 5, Publ. 3347054).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bussmann, Urs, von Schübelbach, in Bättwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sandmeier, Dr. Heinrich, von Fahrwangen, in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.