Renseignements sur Claudia Busetti Jenny
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Claudia Busetti Jenny
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4192086, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Balance Fitness for Health GmbH, in Gelterkinden, CH-280.4.001.806-9, Betätigung im Bereich Gesundheit und Fitness und anverwandten Bereichen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2006, S. 4, Publ. 3343938).
Statutenänderung:
2.11.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Busetti, Claudia, von Diepflingen, in Gelterkinden, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Oskar, von Buochs, in Arisdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Rietmann, Henriette, von St. Gallen, in Basel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: in Buckten].
Numéro de publication: 3343938, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
BALANCE Gesundheit - Fitness - Ausgeglichenheit GmbH, in Gelterkinden, CH-280.4.001.806-9, Betätigung im Bereich Gesundheit und Fitness, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 23.12.2003, S. 6, Publ. 2046070).
Statutenänderung:
12.04.2006.
Firma neu:
Balance Fitness for Health GmbH.
Zweck neu:
Betätigung im Bereich Gesundheit und Fitness und anverwandten Bereichen sowie Vermieten von Räumlichkeiten. Die Gesellschaft kann den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufnehmen, sich an Unternehmen aller Art beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten, veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Oskar, von Buochs, in Arisdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Busetti, Claudia, von Diepflingen, in Gelterkinden, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--].
Numéro de publication: 2046070, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
BALANCE Gesundheit - Fitness - Ausgeglichenheit GmbH, in Gelterkinden, Betätigung im Bereich Gesundheit und Fitness, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 221 vom 13.11.1998, S. 7766).
Domizil neu:
Sissacherstrasse 20, 4460 Gelterkinden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Minio-Busetti, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Gelterkinden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Busetti, Claudia, von Diepflingen, in Gelterkinden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: Busetti Minio, Claudia];
Rietmann, Henriettte, von St. Gallen, in Buckten, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.