Renseignements sur Urs Burri
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Urs Burri
Dernières notifications FOSC pour Urs Burri
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006133101, Registre du commerce Berne, (36)
Burri Treuhand Schüpfen GmbH, in Schüpfen, CHE-108.028.959, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 21.06.2024, Publ. 1006063342).
Statutenänderung:
05.09.2024.
Stammkapital neu:
CHF 20'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 05.09.2024 wird der Nennwert von 20 Stammanteilen von bisher CHF 5'000.00 auf CHF 1'000.00 herabgesetzt und der Herabsetzungsbetrag von CHF 80'000.00 zurückbezahlt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Urs, von Schüpfen, in Schüpfen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00].
Numéro de publication: HR02-1006063342, Registre du commerce Berne, (36)
Grotz + Burri Treuhand AG, in Urtenen-Schönbühl, CHE-108.028.959, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2023, Publ. 1005663051).
Statutenänderung:
14.06.2024.
Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 14.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023 mit Aktiven von CHF 888'319.41 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 148'083.55 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Der einzige Aktionär erhält 20 Stammanteile zu CHF 5'000.00.
Firma neu:
Burri Treuhand Schüpfen GmbH.
Sitz neu:
Schüpfen.
Domizil neu:
Birkenweg 5, 3054 Schüpfen.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Treuhandbüros, Verwaltung von und Handel mit Liegenschaften und andern Vermögenswerten sowie betriebswirtschaftliche Unternehmungsberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die Statuten enthalten keine vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile.]. Gemäss Erklärung vom 17.10.2008 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Urs, von Schüpfen, in Schüpfen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: HR02-1005663051, Registre du commerce Berne, (36)
Grotz + Burri Treuhand AG, in Urtenen-Schönbühl, CHE-108.028.959, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2021, Publ. 1005368199).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burri-Isler, Katharina, von Schaffhausen, in Schüpfen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Urs, von Schüpfen, in Schüpfen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].