Renseignements sur Mirella Burri
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Mirella Burri
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005642479, Registre du commerce Lucerne, (100)
IG Zöliakie der Deutschen Schweiz (IGZ), in Sursee, CHE-109.215.895, Verein (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2021, Publ. 1005208340).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenzer-Issler, Barbara, von Arlesheim, in Arlesheim, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuhold, Rebecca, von Burgdorf, in Solothurn, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steffen, Barbara, von Wyssachen, in Gunten (Sigriswil), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Mirella, von Schwarzenburg, in Bern, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fernandez, Susana, von Liestal, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krucker, Kurt, von Hohentannen und Niederhelfenschwil, in Weinfelden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiftan, Ronia, von Illnau-Effretikon, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vavricka, Stephan, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeitz, Jonas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004942539, Registre du commerce Lucerne, (100)
IG Zöliakie der Deutschen Schweiz (IGZ), bisher in Bern, CHE-109.215.895, Verein (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2019, Publ. 1004546207).
Statutenänderung:
11.01.2020.
Sitz neu:
Sursee.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 7b, 6210 Sursee.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Postfach 686, 3000 Bern 8]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Silvia, von Basel, in Reinach BL, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urben, Brigitte, von Drei Höfe, in Hersiwil (Drei Höfe), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurkinden, Thomas, von Fribourg, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toggenburger Scherrer, Tina, von Reinach (BL), in Reinach (BL), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri, Mirella, von Schwarzenburg, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fus, Alexandra, von Möriken-Wildegg, in Baden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuhold, Rebecca, von Burgdorf, in Solothurn, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wassermann, Vivien, deutsche Staatsangehörige, in Richterswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-295.361.041), in Sursee, Revisionsstelle;
Küttel Bürkler, Isabelle, von Gersau, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1526021, Registre du commerce Berne, (36)
Miabiala GmbH, in Bern, CHE-334.168.538, Schosshaldenstrasse 14, 3006 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.05.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Aufbau, die Förderung und den Unterhalt von Kindertagesstätten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, Unternehmen erwerben, verwalten und veräussern, oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung vom Verein Miabiala diverse Vermögenswerte zum Preis von höchstens CHF 2'400.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen:
Burri, Mirella, von Schwarzenburg, in Bern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Burri, Helene, von Schwarzenburg, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
STG Revision AG (CHE-115.534.630), in Bern, Revisionsstelle.