Renseignements sur Max Burri
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Max Burri
Participations
Dernières notifications FOSC pour Max Burri
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004779151, Registre du commerce Lucerne, (100)
KBS PARTS AG, in Luzern, CHE-107.906.391, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2012, S.0, Publ. 6748600).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burri, Martin Pius, von Malters, in Lenzburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Max, von Malters, in Malters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6748600, Registre du commerce Lucerne, (100)
KBS PARTS AG, in Luzern, CH-100.4.011.642-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2011, Publ. 6337906).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Max, von Malters, in Malters, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Burri, Martin Pius, von Malters, in Lenzburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6337906, Registre du commerce Lucerne, (100)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 175 vom 09.09.2011, S. 9, publizierten TR-Eintrag Nr. 5402 vom 06.09.2011. KBS PARTS AG, in Luzern, CH-100.4.011.642-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2011, S. 0, Publ. 6328426).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Max, von Malters, in Malters, Mitglied, mit Einzelunterschrift [nicht: in Rain].