Renseignements sur Martin Burri
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Burri
Dernières notifications FOSC pour Martin Burri
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005426015, Registre du commerce Berne, (36)
Krebs Elektro AG, in Toffen, CHE-111.739.311, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2014, S.0, Publ. 1646925).
Firma neu:
Krebs Elektro AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.03.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Martin, von Rüschegg, in Oppligen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1646925, Registre du commerce Berne, (36)
Krebs Elektro AG, in Toffen, CHE-111.739.311, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2011, Publ. 6447452).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krebs, Kurt, von Gerzensee, in Toffen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Krebs-Krebs, Verena, von Gerzensee, in Toffen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bieri und Partner AG Treuhand Revisionen Recht (CH-035.4.031.814-7), in Kehrsatz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Martin, von Rüschegg, in Oppligen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Blaser Treuhand AG (CHE-191.403.349), in Köniz, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 6864856, Registre du commerce Berne, (36)
CREA Energy AG, in Stettlen, CH-036.3.050.985-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 06.07.2012, Publ. 6756162).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burri, Martin, von Rüschegg, in Oppligen, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.