Renseignements sur Jolanda Burri
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jolanda Burri
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005666882, Registre du commerce Zoug, (170)
Hans Burri Feinmechanik AG, in Unterägeri, CHE-109.846.280, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2018, Publ. 1004464045).
Domizil neu:
Gewerbestrasse 14, 6314 Unterägeri.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burri, Jolanda, von Rüschegg, in Neuheim, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Andy, von Rüschegg, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burri, Daniel, von Rüschegg, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burri, Peter, von Rüschegg, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1005534831, Registre du commerce Zoug, (170)
J&P Burri Immobilien AG, in Unterägeri, CHE-445.164.203, c/o Hans Burri Feinmechanik AG, Zugerstrasse 77, 6314 Unterägeri, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.07.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, verwalten, mieten und vermieten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Unternehmen gründen, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, andere Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Aktien:
500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 15.07.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Burri, Peter Alois, von Rüschegg, in Neuheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burri, Jolanda, von Rüschegg, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4397986, Registre du commerce Zoug, (170)
Hans Burri Feinmechanik AG, in Oberägeri, CH-170.3.025.973-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2007, S. 18, Publ. 4094880).
Statutenänderung:
10.03.2008.
Sitz neu:
Unterägeri.
Domizil neu:
Zugerstrasse 77, 6314 Unterägeri.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Jolanda, von Rüschegg, in Neuheim, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.