Renseignements sur Werner Burkhard
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Werner Burkhard
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2465039, Registre du commerce Zurich, (20)
BFI Consulting AG, in Maur, CHE-107.483.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2015, Publ. 2267743).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kopp, Annelies, von Lütisburg, in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Burkhard, Werner, von Zürich, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinhoff, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Grüningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Katja, von Stetten AG, in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2267743, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 130 vom 09.07.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 24'031 vom 06.07.2015BFI Consulting AG, in Maur, CHE-107.483.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2015, Publ. 2259049).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, Werner, von Zürich, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Zollikon]. .
Numéro de publication: 2227039, Registre du commerce Zurich, (20)
BFI Consulting AG, in Maur, CHE-107.483.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2014, Publ. 1392317).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der BFI Wealth Management AG, in Alpnach (CHE-109.300.176), gemäss Fusionsvertrag vom 13.04.2015 und Bilanz per 31.12.2014. Aktiven von CHF 1'570'943.41 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 690'637.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, Werner, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uster];
Stöckly + Co (CHE-106.704.092), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Stöckly + Co (CH-020.2.903.399-7)].