Renseignements sur Daniel Burkhalter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Daniel Burkhalter
Participations
Dernières notifications FOSC pour Daniel Burkhalter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1006026214, Registre du commerce Berne, (36)
Dr. Op de Hipt & Partners GmbH, in Bern, CHE-325.891.860, c/o swisselect ag, Gurtengasse 3, 3011 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.04.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Unternehmensberatung in den Bereichen Personal-, Strategie-, Markt- und Organisationsentwicklung sowie die diesbezügliche Erbringung von Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder in elektronischer Form. Gemäss Erklärung vom 30.04.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Op de Hipt, Michael Dr., von Evilard und deutscher Staatsangehöriger, in Landshut (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Burkhalter, Daniel, von Rüegsau, in Oberdorf SO, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005913819, Registre du commerce Berne, (36)
ressource bridge ag, in Bern, CHE-196.270.989, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 08.04.2020, Publ. 1004868202).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der FFB GmbH, in Bern (CHE-259.388.558), gemäss Fusionsvertrag vom 13.12.2023 und Bilanz per 30.09.2023. Aktiven von CHF 331'813.55 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 316'884.40 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fessler, Denise, von Walzenhausen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Daniel, von Rüegsau, in Oberdorf SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005910901, Registre du commerce Berne, (36)
swisselect ag, in Bern, CHE-104.994.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2021, Publ. 1005366762).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fessler, Denise, von Walzenhausen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Daniel, von Rüegsau, in Oberdorf SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].