Renseignements sur Claus-Jürgen Burkart
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Claus-Jürgen Burkart
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005738415, Registre du commerce Berne, (36)
schultheiss consulting ag, in Sigriswil, CHE-169.119.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2022, Publ. 1005540783).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ofner, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Bruck an der Mur (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pierer, Alex, österreichischer Staatsangehöriger, in Wels (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkart, Claus-Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Nesselnbach (Niederwil (AG)), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiederkehr, Celine, von Löhningen, in Bergdietikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3223831, Registre du commerce Zurich, (20)
Tessi document solutions (Switzerland) GmbH, in Urdorf, CHE-105.915.806, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2016, Publ. 2918203).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkart, Claus-Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Rupperswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ruppen, Jean-Claude, von Dietlikon, in Kyburg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2456954, Registre du commerce Zurich, (20)
Cominformatic AG, in Urdorf, CH-020.3.905.754-7, Zurverfügungstellung und Verkauf von Produkten und Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Informations- und Dokumentenverwaltung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2004, S. 16, Publ. 2425612).
Statutenänderung:
2.07.2004.
Firma neu:
Astron Cominformatic AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Astron Cominformatic SA).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Urs, von Zimmerwald, in Geroldswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Knecht Strickler, Martina, von Richterswil und Leuggern, in Unterlunkhofen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Martinez, Jésus, französischer Staatsangehöriger, in Seynod (F), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birrer, Urs, von Luthern, in Inwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Burkart, Claus-Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Rupperswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ruppen, Jean-Claude, von Dietlikon, in Kyburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Süsstrunk, Armin, von Neftenbach, in Niederhasli, mit Kollektivprokura zu zweien.