Renseignements sur Yves Burger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Yves Burger
Numéro de publication: 1857759, Registre du commerce Jura, (670)
L'Aide Sàrl, à Porrentruy, CHE-102.599.778, société à responsabilité limitée (No. FOSC 116 du 19.06.2009, p. 15, Publ. 5079632).
Nouveaux statuts:
21.11.2014.
Nouvelle nature juridique:
Société anonyme. Capital social porté de CHF 20'000.-- à CHF 100'000.-- par l'émission de 4 parts sociales de CHF 10'000.-- chacune souscrites par Grégoire Burger et de 4 parts sociales de CHF 10'000.-- chacune souscrites par Guillaume Burger.
Transformation:
la société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 21.11.2014 et bilan au 30.06.2014, présentant des actifs de CHF 5'987'283,21 et des passifs envers les tiers de CHF 4'425'506,10, contre attribution aux associés de 100 actions au porteur de CHF 1'000.-- chacune.
Nouvelle raison sociale:
L'Aide SA.
Nouveau capital-actions:
CHF 100'000.00 [précédemment: CHF 20'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Nouvelles actions:
100 actions au porteur de CHF 1'000.00.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre simple.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Burger, Grégoire François, de Porrentruy, à Paris (FR), associé, sans droit de signature;
Burger, Guillaume Bernard, de Porrentruy, à Paris (FR), associé, sans droit de signature;
Burger, Yves, de Porrentruy, à Paris (FR), gérant, avec signature individuelle;
Comment, Hubert, de Courgenay, à Courgenay, gérant, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Maitre, Jean-Maurice Ernest Henri, de Clos du Doubs, à Epauvillers (Clos du Doubs), administrateur unique, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 2299342, Registre du commerce Jura, (670)
L'Aide S. à r. l., à Porrentruy, Gérance d'affaires et de fortunes, notamment d'immeubles, d'investissements, de valeurs en tous genres, tant mobilières qu'immobilières. Société à responsabilité limitée (FOSC no 5 du 10.01.1997, p. 139).
Personne et signature radiée:
Burger, René, de Röschenz, à Paris (F), gérant, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne:
Burger, Yves, de Porrentruy, à Paris (F), gérant, avec signature individuelle.