Renseignements sur Emanuel Francis Jodoc Burgener
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Emanuel Francis Jodoc Burgener
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005288725, Registre du commerce Zoug, (170)
flov technologies AG, in Zug, CHE-394.084.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2021, Publ. 1005188589).
Statutenänderung:
16.08.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 160'095.59 [bisher: CHF 157'002.57].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 160'095.59 [bisher: CHF 157'002.57].
Aktien neu:
16'009'559 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 15'700'257 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Bedingte Kapitalerhöhung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krieger, Manuel Caspar, von Emmen, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burgener, Emanuel Francis Jodoc, von Visp, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Floessel, Frank, von Küsnacht (ZH), in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wimmer, Florian, österreichischer Staatsangehöriger, in Linz (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Golub, Anton, kroatischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-0004448981, Registre du commerce Zurich, (20)
ecamos Capital AG, in Zürich, CHE-190.551.361, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2017, Publ. 3930331).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burgener, Emanuel Francis Jodoc, von Visp, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4254497, Registre du commerce Zoug, (170)
flov technologies AG(flov technologies SA) (flov technologies Ltd), in Zug, CHE-394.084.767, Gotthardstrasse 26, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.05.2018.
Zweck:
Entwicklung, Vermarktung, Vertrieb und Lizenzierung von Software. Übernahme von Vermögensverwaltungs- und Vermögensberatungsaufträgen, einschliesslich der Tätigkeit als Vermögensverwalter sowie als Vertreter kollektiver Kapitalanlagen nach Massgabe der Kollektivanlagengesetzgebung, und von Treuhand- und Beratungsmandaten. Akquisition, Verwaltung, Finanzierung und Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Art sowie Erbringung von Dienstleistungen in diesem Bereich. Kauf, Belastung, Verkauf und Verwaltung von Grundstücken sowie Immobilien. Gewährung und Entgegennahme von Darlehen sowie Garantien und andere Arten der Finanzierung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 09.05.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 09.05.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Golub, Anton, kroatischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fecker Boxler, Thomas, von Wittenbach, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krieger, Manuel Caspar, von Emmen, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burgener, Emanuel Francis Jodoc, von Visp, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.