Renseignements sur Martin Burch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Burch
Dernières notifications FOSC pour Martin Burch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2351173, Registre du commerce Nidwald, (150)
Burch Bauaustrocknung AG, in Stansstad, CHE-239.212.873, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr.79 vom 28.04.2003, Publ. 965484).
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-106.078.136.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichene Handelsregisterangabe des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Handelsregistereintragung Hauptsitz: Handelsregisteramt des Kantons Obwalden].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halter, Albert, von Lungern, in Giswil, Mitglied und Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gerber, Pius, von Trubschachen, in Malters, Mitglied und Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, von Moos, Anton, von Sachseln, in Sachseln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Burch, Martin, von Giswil, in Giswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1096009, Registre du commerce Lucerne, (100)
Roleica AG, bisher in Sarnen, CH-140.3.002.987-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2007, S. 11, Publ. 3759608).
Gründungsstatuten:
26.01.2007.
Statutenänderung:
11.09.2013.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Horwerstrasse 28a, 6005 Luzern.
Zweck neu:
Produktion und Vertrieb von Industrie- und PC-Software;
Produktion und Vertrieb von elektronischen und mechanischen Geräten, Systemen und Bauteilen;
Vertrieb und Instruktion von Anleitungen;
Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Bauphysik, der Prävention vor Bauschäden und insbesondere in der Leckortung;
kann ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen;
Beteiligung an gleichen oder ähnlichen Unternehmen;
Erwerb, Verwaltung, Belastung, Sanierung und Veräusserung von Grundstücken und Liegenschaften;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burch, Martin, von Giswil, in Alpnach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Giswil];
Imfeld Treuhhand- und Revisions AG (CH-140.3.001.068-9), in Sarnen, Revisionsstelle [bisher: Imfeld Treuhhand- und Revisions AG].
Numéro de publication: 6874652, Registre du commerce Obwald, (140)
Martin Burch Beratungen, in Giswil, CH-140.1.002.827-0, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2007, S. 11, Publ. 3750696).
Sitz neu:
Alpnach.
Domizil neu:
Schoriederstrasse 27b, 6055 Alpnach Dorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burch, Martin, von Giswil, in Alpnach Dorf (Alpnach), Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Giswil].