Renseignements sur Mark Bullens
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Mark Bullens
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1004481093, Registre du commerce Berne, (36)
Be-Partners Sàrl, à La Neuveville, CHE-151.426.137, Chemin de Blanchet 3, 2520 La Neuveville, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
10.10.2018.
But:
La société a pour but l'organisation d'événements et de voyages, le consulting, le coaching, la vente et l'achat en tout genre. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par courrier écrit, par téléfax ou courrier électronique. Selon déclaration du 10.10.2018, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Bullens, Mark, de La Neuveville, à La Neuveville, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 180 parts sociales de CHF 100.00;
Bullens, Erik, de La Neuveville, à La Neuveville, associé, sans droit de signature, pour 20 parts sociales de CHF 100.00.
Numéro de publication: 4416491, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
C Hendel Consulting GmbH, in Münchenstein, CHE-248.438.442, Emil Frey-Strasse 167, 4142 Münchenstein, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.07.2018. 02.08.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung und Consulting im Bereich der Qualitätssicherung, Umwelt- und Arbeitssicherheit sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 09.07.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hendel, Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Eschentzwiller (FR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bullens, Mark, von La Neuveville, in La Neuveville, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6601006, Registre du commerce Soleure, (241)
Amcor Tobacco Packaging Switzerland GmbH, in Rickenbach SO, CH-249.3.000.677-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2011, S. 0, Publ. 6472386).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauper, Michael, von Lohn-Ammannsegg, in Dintikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arbuzov, Alexey, russischer Staatsangehöriger, in Basel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bullens, Mark, niederländischer Staatsangehöriger, in La Neuveville, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dyrdowski, Jaroslaw Adam, polnischer Staatsangehöriger, in Lodz (PL), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Becker, David, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hilty, Marco, von Grabs, in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rotkreuz (Risch)];
Kniewske, Dr. Reinhard Friedhelm Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Anglikon (Villmergen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sauvé, Julie, kanadische Staatsangehörige, in Wilen bei Wollerau (Freienbach), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel];
Roither, Klaus Werner, von Eggiwil, in Zuchwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rölli, Lars, von Altbüron, in Altbüron, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.