Renseignements sur Jean Bugna
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jean Bugna
Numéro de publication: 2405901, Registre du commerce Valais, (621)
Association de la piscine de Monthey, à Monthey, CHE-104.063.419, association (No. FOSC 40 du 27.02.2012, Publ. 6569630).
Modification des statuts:
27.07.2015.
Nouvelle adresse:
c/o Charly Orlando, Ruelle des Anges 3, Case postale 1210, 1870 Monthey. Statuts modifiés sur des points non soumis à publication.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bugna, Jean, de Hasle bei Burgdorf, à Monthey, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Orlando, Carlo, dit Charly, de Massongex et Monthey, à Troistorrents, président, avec signature collective à deux [précédemment: Orlando, Charles, de Massongex, à Monthey, vice-président et secrétaire avec signature collective à deux];
Nanchen Fernandez, Catherine Virginia, de Monthey, à Monthey, vice-présidente, avec signature collective à deux avec le président;
Mudry, Gilbert, de Lens, à Monthey, caissier, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: caissier avec signature collective à deux];
Clerc, Anne Françoise, de Monthey, à Muraz (Collombey-Muraz), membre et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président;
Bratschi-Muoth, Dorothea, de Lenk, à Monthey, membre, sans droit de signature;
Saillen, Christian, de Dorénaz, à Troistorrents, membre, sans droit de signature;
Tornare, Jean-Marc, de Monthey et Val-de-Charmey, à Monthey, membre, sans droit de signature.
Numéro de publication: 1968233, Registre du commerce Valais, (621)
Bugna Technical SA, à Monthey, CHE-112.122.142, société anonyme (No. FOSC 216 du 07.11.2013, Publ. 1168263).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bugna, Jean, de Hasle bei Burgdorf, à Monthey, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Lauber, Steve, de Adelboden, à Monthey, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: directeur avec signature individuelle].
Numéro de publication: 1590671, Registre du commerce Valais, (621)
Café de la Paix SA, à Monthey, CHE-109.047.600, société anonyme (No. FOSC 113 du 13.06.2008, p. 17, Publ. 4522030).
Nouvelle raison sociale:
Café de la Paix SA en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 16.06.2014.
Adresse de liquidation:
c/o KÜNZLE FIDUCIAIRE ET GERANCE SA, M. Sébastien Morisod, Avenue du Théâtre 20, 1870 Monthey.
Inscription ou modification de personne(s):
Bugna, Jean, de Hasle bei Burgdorf, à Monthey, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: président avec signature collective à deux];
Bernard, Frédéric, de Les Agettes, à Monthey, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président avec signature collective à deux];
Marchal, Eric, citoyen belge, à Collombey-Muraz, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux];
Cornut, Thierry, de Vouvry, à Monthey, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux];
Duchoud, Laurent, de Monthey, à Monthey, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux].