Renseignements sur Jürg Buess
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Jürg Buess
Participations
Dernières notifications FOSC pour Jürg Buess
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4052893, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Malerei Buess AG, in Gelterkinden, CHE-102.282.258, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 30.11.2015, Publ. 2509885).
Statutenänderung:
07.02.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Malerarbeiten, Restaurierungs- und Lackierarbeiten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Aktiven (inkl. Liegenschaft Parz. 1335 Grundbuch Gelterkinden) von CHF 756'750.55 und Passiven von CHF 603'656.13 der Einzelfirma 'Buess', in Gelterkinden. Aktivenüberschuss CHF 153'094.42 gegen 150 Aktien zu CHF 1'000.-- und Gutschrift von CHF 3'094.42 auf Darlehenskonto.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 12.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buess, Jürg, von Gelterkinden, in Gelterkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buess-Blättler, Hans, von Gelterkinden, in Gelterkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand Dr. E. Schaeren AG, in Basel, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3122892, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Maltech Basel AG, in Basel, CH-270.3.003.852-8, Arbeiten an Gebäuden unter Einsatz von hydraulischen Hebebühnen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2004, S. 5, Publ. 2136132).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Buess, Jürg, von Gelterkinden, in Gelterkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Interconsulta, Revisions- und Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 766906, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Malerei Buess AG, in Gelterkinden, Ausführung von Malerarbeiten aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.1993, S. 5021).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buess-Blättler, Margaretha, von Gelterkinden, in Gelterkinden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buess, Stefan, von Gelterkinden, in Gelterkinden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Buess-Blättler, Hans, von Gelterkinden, in Gelterkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Buess, Jürg, von Gelterkinden, in Gelterkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Buholzer, Daniel, von Emmen und Basel, in Tenniken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.