Renseignements sur Martin Bürgin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Bürgin
Participations
Dernières notifications FOSC pour Martin Bürgin
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7091086, Registre du commerce Argovie, (400)
York Invest AG, in Magden, CHE-100.946.337, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2007, S. 2, Publ. 3897182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgin, Martin, von Häfelfingen, in Wittinsburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6018824, Registre du commerce Argovie, (400)
GLASPROJECT GMBH, in Laufenburg, CH-400.4.026.027-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2009, S. 2, Publ. 4962060).
Domizil neu:
Wasenhaldenstrasse 8, 5080 Laufenburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgin, Martin, von Häfelfingen, in Wittinsburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fries, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Laufenburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Waldshut-Tiengen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 5918400, Registre du commerce Argovie, (400)
RCG Consulting GmbH, in Magden, CH-400.4.025.318-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 13.04.2004, S. 1, Publ. 2208744).
Statutenänderung:
22.10.2010.
Zweck neu:
Unternehmensberatung, insbesondere im Bereich Turnaround-Management;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Grundeigentum und Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.10.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgin, Martin, von Häfelfingen, in Wittinsburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Goltdammer, Ralph Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Rixheim (FR), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 49'000.00];
Haller, Peter, von Aarau, in Magden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.