Renseignements sur Wolfgang Bürgi
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Wolfgang Bürgi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005242384, Registre du commerce Zoug, (170)
RUI LONG Holding AG, in Zug, CHE-109.874.827, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2014, S.0, Publ. 1831545).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Freiamt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004904660, Registre du commerce Berne, (36)
LongTec Services AG, in Port, CHE-112.144.445, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2016, Publ. 3184067).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgi, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Freiamt (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christ, Markus, von Wisen (SO) und Winznau, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Nan, Ze, chinesische Staatsangehörige, in Peking (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berger, Friedrich Viktor, von Wengi, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 941613, Registre du commerce Berne, (36)
RUI LONG Services GmbH, in Port, CH-170.4.005.273-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 16.05.2012, Publ. 6681820).
Statuten neu:
19.06.2013.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft. Vor der Umwandlung wurde das bisherige Stammkapital von CHF 200'000.00 um CHF 200'000.00 auf CHF 400'000.00 erhöht.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 19.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012 mit Aktiven von CHF 1'972'858.33 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'715'229.15 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 400 voll liberierte Namenaktien zu nom. je CHF 1'000.00.
Firma neu:
Long Tec AG.
Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00.
Aktien neu:
400 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch eingeschriebenen Brief an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RUI LONG Holding AG (CH-170.3.026.060-2), in Zug, Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christ, Markus, von Wisen SO und Winznau, in Biel/Bienne, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Nan, Ze, chinesische Staatsangehörige, in Peking (CN), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Ze, Nan, in Beijing (CN), ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bürgi, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Freiamt (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].