Renseignements sur Ulrich Bürgi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Ulrich Bürgi
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ulrich Bürgi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2485511, Registre du commerce Schwyz, (130)
Maschinenring Service AG, in Einsiedeln, CHE-108.637.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2013, Publ. 7028704). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.2.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bürgi, Ulrich, genannt Ueli, von Feusisberg, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lacher, Daniel, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuler, Franz, von Benken SG, in Benken SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kindlimann & Partner AG (CHE-105.864.296), in Uster, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 7028704, Registre du commerce Schwyz, (130)
Maschinenring Service AG, in Einsiedeln, CH-130.0.011.516-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2008, S. 12, Publ. 4382902).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Franz, von Sattel und Benken SG, in Benken SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Jakob, von Feusisberg, in Schindellegi, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Birchler, Beat, von Einsiedeln, in Egg SZ, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bürgi, Ulrich, genannt Ueli, von Feusisberg, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6998526, Registre du commerce Schwyz, (130)
Viehzuchtgenossenschaft Feusisberg-Schindellegi, in Feusisberg, CH-130.0.005.224-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 32 vom 08.02.1985, S. 499).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Feusisberg-Schindellegi in Liquidation.
Domizil neu:
bei Ueli Bürgi, Stuckstrasse 10, 8835 Feusisberg. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 31.3.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Ulrich, genannt Ueli, von Feusisberg, in Feusisberg, Liquidator, mit Einzelunterschrift.